Dogfen lywodraethu THE MIDLANDS ASTHMA AND ALLERGY RESEARCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 257131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 JULY 1968 AS AMENDED 27 AUGUST 1968, 8 SEPTEMBER 1971, 11 JUNE 1975, 2 OCTOBER 1980 AND 22 JUNE 1995. as amended on 02 Oct 2013
Gwrthrychau elusennol
(A) FURTHERANCE OF RESEARCH INTO THE CAUSES AND TREATMENT OF ASTHMA AND OTHER ALLERGIC DISEASES AND TO DISSEMINATE THE SAME TO THE PUBLIC BY PUBLICATION AND DISTRIBUTION. (B) TO DO ALL SUCH THINGS AS SHALL FURTHER THE FOREGOING OBJECTS GENERALLY. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DERBYSHIRE NOTTINGHAMSHIRE,LEICESTERSHIRE,LINCOLNSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.