ymddiriedolwyr MELBOURNE OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 257243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MIKE MCGHEE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Laura Connolly Mrs | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Helen Walker | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
John Zahorodnyj LLB Hons | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Paul Blackmore | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Rhia Fingerhut | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||
GILL MCGHEE | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|
||||
DR ALISON HENSHAW | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA ANN MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN ELIZABETH NEILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT KEITH REAVELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.