ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST MARK'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 258233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Mary Evans | Cadeirydd | 20 February 2019 |
|
|
||||
MARTIN PALMER | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Kwong Buay Kit | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Professor John Northover | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|||||
Alan Wraight | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Gillian Rodrigues | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|
||||
SOLVEIG WILSON | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
Helen Shorter | Ymddiriedolwr | 09 July 2001 |
|
|
||||
JENNY THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNIE DRISCOLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET HAMMERSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.