Hanes ariannol AGAPE MINISTRIES LTD
Rhif yr elusen: 258421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.16m | £3.67m | £3.60m | £4.25m | £4.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £3.62m | £3.75m | £4.28m | £4.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.10m | £3.65m | £3.58m | £4.23m | £4.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.46k | £12.48k | £11.69k | £17.40k | £18.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £40.76k | £1.53k | £1.13k | £6.61k | £6.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.79k | £4.62k | £1.77k | £479 | £12.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.63k | £0 | £13.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.86m | £3.51m | £3.66m | £4.24m | £4.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £184.57k | £88.69k | £70.36k | £16.93k | £11.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £9.00k | £9.00k | £10.74k | £13.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £655.57k | £562.40k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.85k | £21.73k | £20.77k | £24.05k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.