ymddiriedolwyr TREFECA COLLEGE
Rhif yr elusen: 258456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y PARCHEDIG TREFOR LEWIS | Cadeirydd | 01 January 2015 |
|
|
||||||||
Rev NAN POWELL-DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||||
Rev Thomas Evan Morgan | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||||||
JOANNA THOMAS-WRIGHT | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||||||
Kenneth Ian Hayward | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Dr William Rhidian Morris Griffiths | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||||||||
John Glynog Davies | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|||||||||
Rev Nerys Tudor | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||||||
Sian Edwards | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||
Rev JENNY GARRARD | Ymddiriedolwr | 24 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.