ymddiriedolwyr THE CARNMENELLIS CHURCHYARD PRESERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 258582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MARK SANDERS BSC HONS MBCS | Cadeirydd |
|
||||||
JENNY PASCOE | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
GERALD PASCOE | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
JUNE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
LYNN JOHNS | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
ROBERT TRESIDDER | Ymddiriedolwr | 23 February 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE WEARNE | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
JEAN MORCOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY JOHN WEARNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM BARRIE MORCOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER MARGARET HOSKING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR GEOFF SANDERS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.