ymddiriedolwyr THE T U U T CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 258665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATILDA JUDITH QUINEY | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
PAUL IAN WHITEMAN | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
DAVID SACHON | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
SUSAN FERNS | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
BARONESS MARGARET THERESA PROSSER OBE | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|
||||
MICHAEL THOMAS WALSH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.