Hanes ariannol THE BRITISH SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY
Rhif yr elusen: 258713
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £1.86m | £2.41m | £2.18m | £4.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.55m | £1.87m | £2.14m | £8.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £294.81k | £295.48k | £310.48k | £379.69k | £566.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.46m | £2.05m | £1.73m | £3.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £141.41k | £107.41k | £41.70k | £49.42k | £111.20k | |
|
Incwm - Arall | £3.24k | £4.06k | £3.24k | £19.07k | £15.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.46m | £1.73m | £2.00m | £3.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.05k | £70.59k | £85.90k | £80.06k | £58.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £57.22k | £204.70k | £76.17k | £118.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.13k | £3.07k | £6.47k | £0 | £29.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.03m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.