Dogfen lywodraethu SOUTHAMPTON HOSPITAL BROADCASTING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 259459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AMENDED 10 FEBRUARY 1970 AS AMENDED 19 MARCH 1991, 21 MARCH 1997 AND 24 MARCH 2009. as amended on 20 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, OLD AGE AND INFIRMITY, BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR OLD PEOPLE'S HOMES, HOSPITALS AND SIMILAR INSTITUTIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTHAMPTON AND NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.