ymddiriedolwyr SUTTON AMATEUR DRAMATIC CLUB
Rhif yr elusen: 259484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IRENE MARY MURRAY | Cadeirydd |
|
||||
Sanjivi Krishnan | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|||
Ella McDonnell | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|||
Diana Louise Calvert | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|||
Elizabeth Lorna Plumb | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|||
Kimberley Jane Alfred | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|||
Joanna Mary Lumsden | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|||
RICHARD MERRICK BOWER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.