Dogfen lywodraethu THE DEVON AND CORNWALL AUTISTIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 259549
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/08/1969 AS AMENDED ON 13/11/1984 AS AMENDED ON 13/09/1988 AS AMENDED ON 14/03/1995 AS AMENDED ON 23/05/2012
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS ESTABLISHED TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS SUFFERING FROM AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS AND CONDITIONS RELATED THERETO, AND THEIR FAMILIES AND CARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.