Hanes ariannol STAFFORDSHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 259558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.64m | £4.21m | £5.81m | £4.40m | £5.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.96m | £3.67m | £5.41m | £4.02m | £5.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £199.00k | £21.00k | £34.80k | £89.00k | £91.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £610.00k | £999.00k | £418.60k | £1.04m | £1.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.60m | £1.24m | £1.19m | £1.10m | £1.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £596.00k | £819.00k | £583.00k | £863.00k | £918.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.42m | £2.13m | £3.57m | £2.40m | £2.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £80.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.00k | £20.00k | £14.00k | £10.00k | £17.00k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £4.00k | £455.00k | £29.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.85m | £421.00k | £81.00k | £65.00k | £145.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £2.35m | £3.83m | £2.61m | £4.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £817.00k | £1.32m | £1.58m | £1.41m | £1.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £12.00k | £16.00k | £15.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.00k | £3.00k | £8.00k | £7.00k | £7.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.