Hanes ariannol AGE CONCERN CARDIFF AND THE VALE OF GLAMORGAN
Rhif yr elusen: 260189
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.39m | £1.49m | £1.51m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40m | £1.41m | £1.48m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.97k | £210.52k | £304.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £159.97k | £150.36k | £60.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.12m | £1.12m | £1.14m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.84k | £1.98k | £2.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £4.00k | £113.97k | £72.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.23m | £1.25m | £1.40m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £5.80k | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.