Hanes ariannol MISS ALICE MAUD JOHNSTON - SETTLMENT
Rhif yr elusen: 260311
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.51k | £2.39k | £24 | £998 | £33 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59k | £2.71k | £1.04k | £850 | £75.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.