ymddiriedolwyr MATLOCK HOSPITALS LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 260510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVEN IAN WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stuart Ronald Marriott | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Alice Joyce Harnell | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
HELEN DALTON | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
JILL FEARN | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
DAVID ALAN BRUNT | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
ALISON WILDGOOSE | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|
||||
COLIN BEAMISS | Ymddiriedolwr | 03 June 2016 |
|
|
||||
BRIAN WOOD | Ymddiriedolwr | 08 November 2012 |
|
|
||||
MICHAEL TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||
RICHARD STEVEN HOLLINGWORTH IT OFFICER | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|
||||
PETER VINCENT | Ymddiriedolwr | 06 June 1966 |
|
|
||||
PAMELA BARBARA MBE WILDGOOSE HON SEC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THOMAS JOHN PILKINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY ELIZABETH MACDONALD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.