ymddiriedolwyr THE SEABIRD GROUP
Rhif yr elusen: 260907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Humphreys | Cadeirydd | 20 November 2019 |
|
|
||||
Zoe Deakin | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Dr Will Miles | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Dr Viola Ross-Smith | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Dr Annette Fayet | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Dr Katherine Booth-Jones | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Ian Cleasby | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
Danni Thompson | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Dr Vivienne Booth | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Jeff Stratford | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.