Hanes ariannol THE WHITBURN TRUST
Rhif yr elusen: 261040
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.79k | £24.69k | £22.31k | £7.63k | £27.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.62k | £34.47k | £22.15k | £14.69k | £31.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.