Hanes ariannol THE ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS' BENEVOLENT FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 261245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36m | £2.28m | £2.96m | £1.99m | £2.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81m | £1.96m | £1.94m | £2.07m | £2.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.48m | £1.39m | £2.07m | £1.12m | £1.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.00k | £27.00k | £25.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £844.00k | £858.00k | £862.00k | £866.00k | £947.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £6.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £128.00k | £75.00k | £1.08m | £179.00k | £119.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.68m | £1.81m | £1.79m | £1.91m | £2.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.00k | £151.00k | £154.00k | £163.00k | £142.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.00k | £106 | £107.00k | £97.00k | £134.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £96.00k | £96.00k | £101.00k | £110.00k | £84.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.