ymddiriedolwyr THE ORCHID SOCIETY OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 261273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl Jennifer Thomson | Cadeirydd | 03 July 2021 |
|
|
||||
Dr Helen Jean Millner | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Amy Charlotte Malin | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Galina Boyse | Ymddiriedolwr | 04 June 2016 |
|
|
||||
SUE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
SALLY MAY MILL | Ymddiriedolwr | 06 June 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.