ymddiriedolwyr CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 261399
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUREEN HAZEL TRINDER TRINDER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Anne Mary Dickenson | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
colin senior | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
ELIZABETH COWEN | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Ashley James Dickenson | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Rev Sue Murray | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
APRIL PENELOPE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
NIGEL STEVEN ROGERS | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|||||
JOHN PATRICK MULLIGAN | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
MADELINE WAKEFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.