Dogfen lywodraethu THE CAMPDEN SOCIETY
Rhif yr elusen: 261665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH JULY 1970 AS AMENDED 18TH FEBRUARY 2002, AS AMENDED ON 3RD APRIL 2003 AS AMENDED ON 07 JUL 2022 as amended on 27 Mar 2023 as amended on 25 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SECURE THE PROTECTION OF THE ARCHITECTURAL AND HISTORIC QUALITY OF CAMPDEN, ITS OPEN SPACES AND ITS NATURAL SETTING (B) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING, ARCHITECTURE AND LANDSCAPING IN CAMPDEN. (C) TO STIMULATE INTEREST IN AND CONCERN FOR THE CHARACTER AND BEAUTY OF CAMPDEN
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CHIPPING CAMPDEN AND BROAD CAMPDEN AND THEIR SURROUNDING AREAS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.