Hanes ariannol PURLEY PARK TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 261726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.29m | £5.58m | £5.33m | £5.39m | £5.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.27m | £4.53m | £5.08m | £5.17m | £5.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.05m | £4.60m | £5.07m | £5.14m | £5.44m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £165.91k | £154.60k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.91k | £842.34k | £7.90k | £5.20k | £122.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.10m | £4.60m | £5.32m | £5.39m | £5.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.06k | £5.13k | £120 | £400 | £11.47k | |
|
Incwm - Arall | £168.13k | £129.39k | £4.36k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £104.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.27m | £4.53m | £5.08m | £5.17m | £5.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.80k | £7.00k | £3.48k | £8.30k | £5.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.