Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE OF SPIRITUALIST MEDIUMS
Rhif yr elusen: 261885
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 19TH SEPTEMBER 1970, 26TH SEPTEMBER 1981, 28TH SEPTEMBER 1991, 26TH SEPTEMBER 1992 AND 25TH SEPTEMBER 1993 AND 24 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION AND RELIGIOUS PHILOSOPHY OF SPIRITUALISM. 2) THE TRAINING OF PROSPECTIVE WORKERS, YOUNG AND OLD, IN THE PRINCIPLES OF RELIGION, AND THE RELIGIOUS PHILOSOPHY OF SPIRITUALISM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.