ymddiriedolwyr ACTION ON SMOKING AND HEALTH (ASH)
Rhif yr elusen: 262067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nicholas Hopkinson PhD FRCP | Cadeirydd | 06 December 2016 |
|
|
||||
Leanne Scott | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Ellison | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Alexandra Duncan | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Nicholas Forbes | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Dr Anthony Laverty | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Linda Cuthbertson | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Rachael Louise Mason | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Dr Deborah Jean Robson | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Kate Harrison | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Dr Somen Banerjee | Ymddiriedolwr | 14 December 2017 |
|
|
||||
Sanjay Agrawal | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|||||
Helen Walters | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.