Hanes ariannol THE RHODES MINNIS CAT SANCTUARY
Rhif yr elusen: 262245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £341.75k | £620.36k | £706.63k | £233.70k | £471.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.55k | £238.73k | £255.23k | £239.58k | £311.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £551.26k | £629.91k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £21.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £53.60k | £55.56k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £15.50k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £440.21k | £535.07k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £224.57k | £240.88k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £14.16k | £14.35k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £13.49k | £16.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.