Hanes ariannol THE PHOTOGRAPHERS' GALLERY LTD
Rhif yr elusen: 262548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.69m | £3.50m | £3.74m | £3.53m | £4.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.76m | £3.72m | £2.93m | £3.49m | £4.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £902.27k | £902.27k | £1.12m | £945.23k | £999.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.30k | £384.60k | £327.43k | £538.65k | £1.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.96m | £1.78m | £1.17m | £1.66m | £1.95m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.31m | £2.21m | £1.21m | £541.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £327.43k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £336 | £888 | £238 | £135 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £21.82k | £22.25k | £128.43k | £461.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £363.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.25m | £2.33m | £1.96m | £2.18m | £2.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.85k | £56.62k | £17.78k | £28.51k | £33.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £33.37k | £29.03k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.46m | £1.33m | £957.59k | £1.27m | £1.68m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.