Dogfen lywodraethu HARLOW HOSPITAL RADIO
Rhif yr elusen: 262709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/02/1971 AS AMENDED ON 01/03/1988 AS AMENDED ON 14/08/1989 AS AMENDED ON 01/08/1990 AS AMENDED ON 01/08/1996 AS AMENDED ON 29/07/1997 AS AMENDED ON 23/07/1998 AS AMENDED ON 30/07/2009 AS AMENDED ON 21/07/2011 as amended on 29 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS INFIRMITY AND OLD AGE BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE TO BE TRANSMITTED BY LANDLINE OR BY OTHER MEANS TO THE PRINCESS ALEXANDRA HOSPITAL, HARLOW, OR TO ANY OTHER SIMILAR ORGANISATION OR INSTITUTION ESTABLISHED FOR THE RELIEF OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HARLOW
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.