Hanes ariannol THE JO BENSON DAY CENTRE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
Rhif yr elusen: 262719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.64k | £54.31k | £119.78k | £171.68k | £68.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.36k | £70.47k | £62.99k | £58.70k | £65.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.68k | £2.69k | £6.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.