ymddiriedolwyr THE WISBECH SOCIETY AND PRESERVATION TRUST LTD
Rhif yr elusen: 263115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYMOND ALFRED JOHNSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||||||
Daljit Roy | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Robert Allen Hodgson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Professor Keith John Barkclay Rix | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Lorena Jane Hodgson | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Susanah Louise Farmer | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Peter Anton Freeman | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Dr Eric Somerville | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||||||||||||||
PAUL EDWARD EDEN | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
||||||||||||||||
KATHLEEN MARY POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||
Richard Symond Gyles Barnwell | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
ROGER POWELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||
David Edwin Crouch | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.