ymddiriedolwyr THE FIEC (LEGACY) CHARITY
Rhif yr elusen: 263354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Spencer Shaw | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||||||
Greig Alistair Ferguson | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||||
Richard Jeremy Brooks | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||||||
Stephen Waud | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||||
Peter Campbell | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||||||
Mike Hitchings | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||||||
Colin Adams | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||||||
John Mark Russell | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|||||||||
BILL JAMES | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|||||||||
Ian Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||||||
Mike Kendall | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||||||
REVEREND JULIAN ERIC HARDYMAN | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.