Dogfen lywodraethu CLEVEDON CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 263374
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/05/1972 AS AMENDED ON 13/05/2010 AS AMENDED ON 12/05/2011 AS AMENDED ON 12/01/2012 as amended on 13 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (B) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. (C) TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CLEVEDON AND ITS ENVIRONS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.