ymddiriedolwyr THE HURSTPIERPOINT SOCIETY
Rhif yr elusen: 263520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYN JOYCE WILLIAMS | Cadeirydd | 23 April 2016 |
|
|
||||
Paul John Rogers | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
John Naccarato | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Cheryl Vivian Brown | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Julia Kirby | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
stephen charles BALDEY | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
MICHAEL ERNEST NAILARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIM JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PATRICK HAWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.