ymddiriedolwyr POPULATION INVESTIGATION COMMITTEE
Rhif yr elusen: 263783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor WENDY KAY SIGLE | Cadeirydd | 01 October 2014 |
|
|
||||
Jose Manuel Aburto | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Benjamin Michael Wilson | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Professor Ridhi Kashyap | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Professor Hill Kulu | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Dr Tiziana Leone | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR EMILY GRUNDY | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR JANE CECELIA FALKINGHAM | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
||||
Professor Alice Reid | Ymddiriedolwr | 07 July 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR IAN MANFRED TIMAEUS MA MSC PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STEVE SMALLWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.