Hanes ariannol THE S M B TRUST
Rhif yr elusen: 263814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.61k | £559.66k | £502.32k | £545.81k | £599.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £422.07k | £426.56k | £488.83k | £517.53k | £483.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £81.53k | £83.40k | £81.71k | £86.73k | £84.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £440.08k | £476.26k | £420.61k | £459.08k | £514.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £422.07k | £342.57k | £488.83k | £517.53k | £483.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £83.99k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £5.07k | £4.77k | £6.13k | £10.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £324.90k | £337.50k | £347.20k | £358.70k | £372.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £83.99k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.