ymddiriedolwyr THE TELLISFORD R W BAKER, CRABB AND BOUCHER TRUSTS
Rhif yr elusen: 264080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Dawson | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
RACHEL MARY FEILDEN | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|||||
Charlie Maltby | Ymddiriedolwr | 17 April 2015 |
|
|
||||
Rev JEREMY MICHAEL YOUNG | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
SUSAN CLARE DREDGE | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
LADY HELEN ANNE CURWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.