Hanes ariannol BENSON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 264336
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5 | £5 | £5 | £255 | £255 | |
|
Cyfanswm gwariant | £229 | £799 | £2.54k | £2.80k | £2.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.