Hanes ariannol ABBOTSKERSWELL VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 264508
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.63k | £20.10k | £34.27k | £47.39k | £25.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.06k | £6.46k | £5.36k | £6.80k | £12.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.68k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £20.68k | £22.92k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.