Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SOUTH EAST SOMERSET BRANCH
Rhif yr elusen: 264783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £384.68k | £335.19k | £444.60k | £576.17k | £550.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £361.92k | £370.08k | £360.85k | £482.41k | £503.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £82.02k | £85.18k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £65.66k | £27.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £502.58k | £508.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £7.68k | £10.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £257 | £4.19k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £33.59k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £158.45k | £142.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £323.96k | £360.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £7.03k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.