ymddiriedolwyr THE BRITISH ASSOCIATION FOR APPLIED LINGUISTICS
Rhif yr elusen: 264800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhu Hua | Cadeirydd | 09 April 2020 |
|
|
||||
Tracey Costley | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Zhi Ma | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Yi Zhang | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Maria Arche | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
||||
Sultan Turkan | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Sathena Chan | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Mel Evans | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Sin-Wang Chong | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Pawel Szudarski | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Wicaksono | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Gavin Brookes | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Dr Vander Viana | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|
||||
Gee Macrory | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Sal Consoli | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
Caroline Tagg | Ymddiriedolwr | 05 September 2015 |
|
|
||||
Dr Bettina Beinhoff | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
||||
Glenn Stewart Hadikin | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
||||
DR Ho Cheong LEUNG | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.