ymddiriedolwyr UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 264826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH WOOLHOUSE | Cadeirydd |
|
|
|||||
PAUL VICTOR WITCHER | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
Rev JAMES ROGER LEACH | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
KATHARINE REBECCA MARTIN | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
JOHN HOWARD BRADON | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||
SARAH ELIZABETH DRAGONETTI | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
Katherine Maria Higley | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|||||
NICHOLAS DAVID LEADBEATER-HART | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
KENNETH GEORGE BAKER | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|||||
SARAH MELLAND DIXON | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.