Hanes ariannol THE ULVERSCROFT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 264873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.16m | £10.42m | £8.79m | £8.63m | £8.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.77m | £11.76m | £11.74m | £8.53m | £8.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.00k | £91.00k | £19.00k | £5.00k | £318.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.73m | £9.86m | £8.22m | £8.18m | £7.98m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £419.00k | £465.00k | £383.00k | £371.00k | £400.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £2.00k | £171.00k | £78.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £50.00k | £7.00k | £0 | £265.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.00k | £387.00k | £716.00k | £22.00k | £529.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.24m | £11.37m | £11.02m | £8.51m | £7.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £15.00k | £16.00k | £16.00k | £17.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £477.00k | £341.00k | £670.00k | £0 | £481.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.00k | £27.00k | £27.00k | £33.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Arall | £4.00k | £3.00k | £3.00k | £3.00k | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.