Dogfen lywodraethu SHARE COMMUNITY LIMITED
Rhif yr elusen: 264894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/11/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/03/1997 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/11/2010 as amended on 06 Dec 2022 as amended on 05 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST PERSONS OF ANY NATIONALITY WHO ARE SUFFERING FROM ANY FORM OF DISABLEMENT. SEE MEMORANDUM AND ARTICLES FOR FULL DETAILS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.