Hanes ariannol CAMBRIDGE HOUSE AND TALBOT
Rhif yr elusen: 265103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.95m | £2.14m | £3.45m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.78m | £1.91m | £2.05m | £1.92m | £2.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £665.56k | £597.61k | £684.57k | £714.15k | £718.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.35k | £140.95k | £304.28k | £94.20k | £178.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.28k | £35.05k | £439.08k | £1.78m | £168.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £441.06k | £501.67k | £0 | £0 | £85.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.41m | £1.70m | £1.67m | £1.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4 | £10 | £3 | £5 | £8.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.25k | £200 | £24.37k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £1.91m | £1.99m | £1.85m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £60.16k | £69.89k | £81.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.88k | £9.15k | £9.50k | £0 | £16.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.