ymddiriedolwyr WANTAGE CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 265227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Robin Dunford | Cadeirydd | 29 July 2020 |
|
|
||||
Gabrielle Geddes | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Carol Davis | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Denise Davies | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Delia Greaves | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Julia Kender | Ymddiriedolwr | 29 July 2018 |
|
|
||||
DAVID NOBLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.