Hanes ariannol RURAL AGE CONCERN DARENT VALLEY
Rhif yr elusen: 265562
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.61k | £187.54k | £186.27k | £180.62k | £171.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £162.13k | £154.18k | £159.92k | £173.87k | £174.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £126.28k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £124.69k | £124.69k | £2.40k | £120.28k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.