Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF THE FAVERSHAM COTTAGE HOSPITAL AND COMMUNITY HEALTH CENTRES
Rhif yr elusen: 265642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 09/04/1973 AS AMENDED ON 06/03/1995 AS AMENDED ON 04/10/2001 AS AMENDED ON 07/03/2002 AS AMENDED ON 30/04/2013
Gwrthrychau elusennol
TO MOBILISE, ENCOURAGE, FOSTER AND MAINTAIN THE INTEREST OF THE PUBLIC IN THE PATIENTS AND THE SUPPORT OF THE WORK OF THE FAVERSHAM COTTAGE HOSPITAL AND COMMUNITY HELATH CENTRES BY MEANS OF VOLUNTARY SERVICES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
FAVERSHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.