ymddiriedolwyr STOKEINTEIGNHEAD VILLAGE HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 265666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Michael Bushby | Cadeirydd | 05 October 2023 |
|
|
||||
Jennifer Louise Rudd | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Mark Julian Halliday | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Steven French | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Derek Regan Toomer | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Jillian Connole | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Kent | Ymddiriedolwr | 07 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.