ymddiriedolwyr ERITH THEATRE GUILD LIMITED
Rhif yr elusen: 265765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bate | Cadeirydd | 22 January 2020 |
|
|
||||
Thomas Stephen Peter Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Dawn Mary Leese | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Nicola Katherine Guenigault | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Jaquelyn Clare Fenton | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Phillip Pearce | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Roger Lynn Butler | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
David Witham | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Hannah Pocock | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Adam Matthew Davies | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.