ymddiriedolwyr THE TRUEMARK TRUST
Rhif yr elusen: 265855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDY HAYWARD | Cadeirydd |
|
||||||
Paul Summerfield | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|||||
Stephen George Ellis Collins | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|||||
SHIRLEY VENING | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||
Jane Ann DUNHAM | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|||||
Sharon Kelly Knight | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.