Hanes ariannol THE BOUGHTON ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 266764
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.66k | £26.73k | £0 | £95.36k | £83.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.60k | £30.54k | £0 | £8.88k | £16.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.